Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbyvej 16, 6980 Tim (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Direktion: Erik Gamborg-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-04 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Legale ejere: E.G.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Navne: G8 Huse ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Reelle ejere: Erik Gamborg-Pedersen (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Stiftere: E.G.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2021-03-08 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-01-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-03-05 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbyvej 16, 6980 Tim (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Direktion: Erik Gamborg-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af huse og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-04 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Legale ejere: E.G.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Navne: G8 Huse ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Reelle ejere: Erik Gamborg-Pedersen (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-12-04 tilføjes Stiftere: E.G.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Vedtægter: 2017-12-04 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-17)