Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Michael Hansen Braginski (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2018-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MH Entreprenør & Kloak ApS. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Direktion: Michael Hansen Braginski (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-04-05 fjernes Direktion: Tania Maria Mønsted Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-04-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-11-22 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 tilføjes Direktion: Tania Maria Mønsted Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2020-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Direktion: Tania Maria Mønsted Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 435, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Tania Maria Mønsted Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-11-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingsselskab og eje kapitalandele i datterselskaber samt investeringer, herunder beslægtede virksomheder (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-29 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: Tania Maria Mønsted Andersen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: JM Gruppen Nordsjælland ApS Holdling (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Tania Maria Mønsted Andersen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Stiftere: Tania Maria Mønsted Andersen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)