Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Ejerskaber |
Den 2019-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 50, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-29 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Kontaktoplysninger: admin@heimdall.dk (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Legale ejere: HEIMDALL IVS, Mariann Nielsen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Navne: HEIMDALL FINTECH IVS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes ObligatoriskEmail: admin@heimdall.dk (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Reelle ejere: Mariann Nielsen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Stiftere: Mariann Nielsen, Daniel Bang Rothmann (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-07 fjernes Direktion: Thomas Holland Flarup (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@heimdall.dk (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-11-22 tilføjes ObligatoriskEmail: admin@heimdall.dk (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-10-26 tilføjes Legale ejere: HEIMDALL IVS, Mariann Nielsen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-10-26 fjernes Legale ejere: Daniel Bang Rothmann (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-10-25 fjernes Legale ejere: Mariann Nielsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-10-26 tilføjes Reelle ejere: Mariann Nielsen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-10-26 fjernes Reelle ejere: Daniel Bang Rothmann (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-10-25 fjernes Reelle ejere: Mariann Nielsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-08-28 tilføjes Navne: HEIMDALL FINTECH IVS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-08-27 fjernes Navne: HEIMDALL IVS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 tilføjes Vedtægter: 2018-08-28 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer til optimering af anpartshavernes indskudte kapital (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Vedtægter: 2018-01-15 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 50, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Thomas Holland Flarup (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive webbaseret investeringer og investeringer i øvrigt efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-29 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: Mariann Nielsen, Daniel Bang Rothmann (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: HEIMDALL IVS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Mariann Nielsen, Daniel Bang Rothmann (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Stiftere: Mariann Nielsen, Daniel Bang Rothmann (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Fru Nørgaards Brændte Mandler ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: HEIMDALL IVS. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: MidtVest MultiService ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: BM Invest Stoholm IVS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: YACHTWRAPPING Holding IVS. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-16 sletter virksomheden Ejerskaber: IM Invest Ringkøbing IVS. (offentliggjort 2019-02-01)