Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Binavne: Selandia Legal Consulting ApS, Planet Earth ApS, Iure Inspirationis ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-14 fjernes Binavne: Selandia Legal Consult IvS, Selandia Consult IvS, Planet Earth IvS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-15 tilføjes Navne: Astraea ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-14 fjernes Navne: Astraea IvS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-15 tilføjes Vedtægter: 2021-11-15 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-06-11 tilføjes Direktion: Mikkel Kaastrup Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 fjernes Direktion: Jacob Egholm Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 tilføjes Direktion: Jacob Egholm Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-02-28 fjernes Direktion: Mikkel Kaastrup Christiansen (direktør) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-20 tilføjes Binavne: Planet Earth IvS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-02-19 fjernes Binavne: Jutlandia Consult IvS, Julsø Bådferie IvS, Gudenå Feriesejlads IvS (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2021-02-20 tilføjes Vedtægter: 2021-02-20 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-22 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 10, 9. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalbyrisvej 6, st. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalbyrisvej 6, st. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-12-04 tilføjes Bibranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Binavne: Jutlandia Consult IvS, Julsø Bådferie IvS, Gudenå Feriesejlads IvS, Selandia Legal Consult IvS, Selandia Consult IvS (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2017-12-04 tilføjes Direktion: Mikkel Kaastrup Christiansen (direktør) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2017-12-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og udleje både til feriesejlads m.m. og at drive virksomhed med juridisk rådgivning og inkassovirksomhed, herunder at føre retssager og forvaltningssager for klienter. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-04 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Legale ejere: Mikkel Kaastrup Christiansen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-04 tilføjes Navne: Astraea IvS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2017-12-04 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Kaastrup Christiansen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Stiftere: Mikkel Kaastrup Christiansen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Vedtægter: 2017-12-04 (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2017-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2017-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-04)