Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjelmgade 4, 4780 Stege (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Direktion: Anders Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-01 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Kontaktoplysninger: anders@hjelmby.com (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Legale ejere: Anders Møller (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Navne: AL Handel ApS (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes ObligatoriskEmail: anders@hjelmby.com (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Stiftere: Anders Møller (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjelmgade 4, 4780 Stege (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Direktion: Anders Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge og rådgive inden for alternativ energi (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-01 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@hjelmby.com (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Anders Møller (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Navne: AL Handel ApS (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes ObligatoriskEmail: anders@hjelmby.com (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Stiftere: Anders Møller (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Vedtægter: 2017-12-01 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-09)