Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KAMI DK ApS. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KAMI JERN ApS. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2018-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COTECH ApS. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2024-03-22 fjernes Direktion: Claus Erland Eskildsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestervej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: L. Frandsensvej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: L. Frandsensvej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: L. Frandsensvej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Nis Henriksen Bjerring, Peter Billum-Jensen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: CLAUS ERLAND ESKILDSEN ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Nis Henriksen Bjerring, Peter Billum-Jensen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kami@kami.dk (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: L. Frandsensvej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Bestyrelse: Ole Billum Jensen (formand) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Claus Erland Eskildsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: CLAUS ERLAND ESKILDSEN ApS, QUEST INVEST ApS, PETER BILLUM-JENSEN ApS, OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS, HENRIK KRAGH ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: Kami Holding Faaborg ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Nis Henriksen Bjerring, Peter Billum-Jensen, Ole Billum Jensen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2017-11-29 tilføjes Stiftere: QUEST INVEST ApS, PETER BILLUM-JENSEN ApS, OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS, HENRIK KRAGH ApS, CLAUS ERLAND ESKILDSEN ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand samt et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-01)