Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rikke Frisk(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maria Møller Theessink(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pernille Backhausen(virk.: 45) | 0 % | 2,22 % | 2,22 % | 2,22 % |
Lars Bertolt Winther(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Sveidahl Hansen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lotte Alberdi-Saugstrup(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mathias Findalen Bickersteth(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lotte Alberdi-Saugstrup | 01.05.2008 | Rødovrevej 211, 2610 Rødovre |
Lars Bertolt Winther | 19.04.2010 | Persiensvej 23, 2300 København S |
Henrik Sveidahl Hansen | 01.02.2012 | Forchhammersvej 14, 1920 Frederiksberg C |
Pernille Backhausen | 12.02.2017 | Nybrogade 26, 1203 København K |
Mathias Findalen Bickersteth | 06.05.2020 | Arnesvej 10, 2700 Brønshøj |
Rikke Frisk | 17.11.2021 | Saxogade 7, 1662 København V |
Maria Møller Theessink | 15.08.2023 | Thomsens Alle 9, 6700 Esbjerg |
Aktive virksomheder: (20) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Center for Kunst og Interkultur | 33293240 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
DEN GAMBIANSKE FORENING | 37177849 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
DOF Skole for Orientalsk Dans | 20315377 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Den Græske Forening i Danmark GFD | 36367377 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Diasporic Dimensions | 43678450 | Aktiv | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Emergency Architecture and Human Rights - Denmark (Earchitecture.DK) | 37185302 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Fonden Alice | 39127318 | Aktiv | Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (900400) |
Foreningen Menneskebiblioteket | 36636017 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Foreningen Shahrazad | 31709652 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Fuse point | 40832319 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Gennem Spejlet | 40340521 | Aktiv | Undervisning i kulturelle discipliner (855200) |
Kulan Organisation | 35152237 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Nærsyn fjernsyn | 35360069 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Refugees Welcome | 30774337 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
SOS Racisme | 29070601 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Sendesamvirke Hovedstaden af 2020 | 40888977 | Aktiv | Tv-virksomhed (602000) |
Somaliland Kvindeforening | 34792801 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
TMRRWS | 42458996 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Turning Tables | 34629803 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
UnderTonen | 43837273 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.05.2018 | 0,00 (km) | Nørre Allé 7, 2200 København N | Nørre Allé 7, 2200 København N |
Fonden Alice. |
Sidst opdateret den 06.12.2017 og angivet som gældende fra 01.01.2018 (2472 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Fonden Akademiet Fodbold Fulton | 33616961 |
Fonden Aktiv Weekend | 30145631 |
FONDEN ALDERSTRØST | 13069905 |
Fonden Alfernes Plus Hus | 32751598 |
Fonden Alice | 39127318 |
Fonden AM-Lab | 39144344 |
Fonden AM-Lab Denmark | 39144344 |
Fonden Amaat (Den Grønlandske Barselsfond) | 42510475 |
Fonden Amager Bakke | 37234338 |
Fonden AM Hub | 39144344 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rikke Frisk(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Maria Møller Theessink(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pernille Backhausen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
Lars Bertolt Winther(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Henrik Sveidahl Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lotte Alberdi-Saugstrup(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathias Findalen Bickersteth(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 45 % | 0 % | 0 % | 1 % | 8 % | 45 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rikke Frisk(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 2 | 3 |
Maria Møller Theessink(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pernille Backhausen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 1 | 3 | 19 |
Lars Bertolt Winther(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 1 | 10 |
Henrik Sveidahl Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 4 |
Lotte Alberdi-Saugstrup(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mathias Findalen Bickersteth(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 31 | 6 | 8 | 40 |
Pct. | 36 % | 7 % | 9 % | 47 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |