Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Vedtægter | ||||
Formål | Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DanaDynamics ApS. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-08 fjernes Binavne: DanaDynamics Aps, Dana Dynamics Aps (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-02 tilføjes Vedtægter: 2018-07-02 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ikke-finansielt holdingselskab, og alene besidde kapitalandele i DanaDynamics Aps samt yder finansiering til dette selskab. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-30 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Martin Stockholm (direktør) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: Oliventræet IVS, HAVHUSET HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-05 fjernes Legale ejere: HAVHUSET HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Reelle ejere: Martin Stockholm, Lasse Møller (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-05 fjernes Reelle ejere: Lasse Møller (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-17 tilføjes Binavne: Dana Dynamics Aps (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-12-18 tilføjes Binavne: DanaDynamics Aps (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egense Birkevej 10, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Binavne: System-Consult Aps, System Consult Aps (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Lasse Møller (direktør) (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er it- og maritim rådgivning (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-29 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lsm@sys-c.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: HAVHUSET HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: SYS-C APS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Lasse Møller (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Stiftere: HAVHUSET HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-29)