Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 2, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Binavne: Phoenixx Inspection IVS, PhoeniXX Productions IVS, PhoeniXX Drone IVS, PhoeniXX Data Acquisitions IVS, PhoeniXX Aerial IVS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-29 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Hovedbranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Navne: PhoeniXX Solutions IVS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Reelle ejere: Lars Henrik Christensen (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Stiftere: FuTech Invest IVS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-13 fjernes Legale ejere: FuTech Invest IVS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Lars Henrik Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 2, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 37, 3330 Gørløse (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 37, 3330 Gørløse (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-29 tilføjes Binavne: Phoenixx Inspection IVS, PhoeniXX Productions IVS, PhoeniXX Drone IVS, PhoeniXX Data Acquisitions IVS, PhoeniXX Aerial IVS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Lars Henrik Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-29 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: FuTech Invest IVS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: PhoeniXX Solutions IVS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Henrik Christensen (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Stiftere: FuTech Invest IVS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)