Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundby Hovedgade 59, 4750 Lundby (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Navne: IVS stm 1217005 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes ObligatoriskEmail: pdh1@jubii.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Stiftere: Danske IVS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-03-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-02-18 fjernes Legale ejere: Danske IVS (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Per Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-12-01 tilføjes Direktion: Per Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Danske IVS (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2017-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundby Hovedgade 59, 4750 Lundby (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: IVS stm 1217005 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes ObligatoriskEmail: pdh1@jubii.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Stiftere: Danske IVS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-28)