Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 9, 1., 1403 København K (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Binavne: Tiny wolfs ApS, Tiny wolf Design ApS, Tiny wolf Copenhagen ApS, Tiny Wolf CPH ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Direktion: Esben Klint Thorius (direktør) (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-27 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektronik til husholdninger (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Kontaktoplysninger: Esbenkt@gmail.com (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Legale ejere: Crypto Mini Urt Holding ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-19 tilføjes Legale ejere: Crypto Mini Urt Holding ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-19 fjernes Legale ejere: Teton.ai Holding ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-21 fjernes Navne: Tiny Wolf ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Reelle ejere: Mikkel Wad Thorsen, Esben Klint Thorius, Esben Klint Thorius (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-19 tilføjes Reelle ejere: Esben Klint Thorius (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-19 fjernes Reelle ejere: Mikkel Wad Thorsen (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-18 fjernes Reelle ejere: Esben Klint Thorius (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Stiftere: Mikkel Wad Thorsen, Esben Klint Thorius (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Binavne: Tiny wolfs ApS, Tiny wolf Design ApS, Tiny wolf Copenhagen ApS, Tiny Wolf CPH ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-09-29 fjernes Binavne: Tiny wolfs IVS, Tiny wolf Design IVS, Tiny wolf Copenhagen IVS, Tiny Wolf CPH IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-09-08 tilføjes Navne: Tiny Wolf ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-09-07 fjernes Navne: Tiny Wolf IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-08 tilføjes Vedtægter: 2021-09-08 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-09-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-07-30 fjernes Legale ejere: Noobnoob Holding ApS, Crypto Mini Urt Holding ApS, PreSeed Ventures Tech Fund I K/S (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-31 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 9, 1., 1403 København K (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2020-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 167, 1432 København K (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-30 tilføjes Legale ejere: FASHION RECORDS ApS, Noobnoob Holding ApS, Crypto Mini Urt Holding ApS, PreSeed Ventures Tech Fund I K/S (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-07-30 fjernes Legale ejere: FASHION RECORDS ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-06-26 tilføjes Legale ejere: Teton.ai Holding ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-06-25 fjernes Legale ejere: Teton.ai Holding ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: Teton.ai Holding ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-06-24 fjernes Legale ejere: Noobnoob Holding ApS, Crypto Mini Urt Holding ApS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 167, 1432 København K (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2020-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 4, 1. 60., 1422 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Esbenkt@gmail.com (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2019-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2019-10-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2019-03-05 fjernes Regnskabs år: --11-26 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-05 fjernes Regnskabs år: --11-27 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Vedtægter: 2019-03-06 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2018-08-06 tilføjes Reelle ejere: Esben Klint Thorius, Mikkel Wad Thorsen (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2018-08-02 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Wad Thorsen, Esben Klint Thorius (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2018-08-01 fjernes Reelle ejere: Mikkel Wad Thorsen, Esben Klint Thorius (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Legale ejere: Noobnoob Holding ApS, Crypto Mini Urt Holding ApS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2018-08-02 fjernes Legale ejere: Mikkel Wad Thorsen, Esben Klint Thorius (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 4, 1. 60., 1422 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2017-11-27 tilføjes Binavne: Tiny wolfs IVS, Tiny wolf Design IVS, Tiny wolf Copenhagen IVS, Tiny Wolf CPH IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-11-27 tilføjes Direktion: Esben Klint Thorius (direktør) (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge elektroniske produkter. (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-27 (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektronik til husholdninger (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2017-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Legale ejere: Mikkel Wad Thorsen, Esben Klint Thorius (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2017-11-27 tilføjes Navne: Tiny Wolf IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Wad Thorsen, Esben Klint Thorius (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2017-11-27 tilføjes Regnskabs år: --11-26 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Regnskabs år: --11-27 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2017-11-27 tilføjes Stiftere: Mikkel Wad Thorsen, Esben Klint Thorius (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-27 tilføjes Vedtægter: 2017-11-27 (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2017-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-07)