Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Kokholm Jørgensen | 18.12.2020 | formand |
Jacob de Jong Lund-Larsen | 02.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Jørgensen | 27.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Hansen | 12.04.2018 | 18.12.2020 | formand |
Mikkel Kokholm Jørgensen | 02.01.2018 | 17.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Frede Møllin Ottosen | 27.11.2017 | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hans Husfeldt | 27.11.2017 | 12.04.2018 | formand |
Erik Hansen | 27.11.2017 | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |