Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: DITMER A/S. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 44, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Bestyrelse: Johan Bitsch Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Binavne: Ditmer Group A/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Direktion: Morten Ditmer Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Legale ejere: ESOLUT HOLDING ApS, Ditmer Family ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Navne: Ny Ditmer Group A/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Reelle ejere: Morten Ditmer Sørensen, Johan Bitsch Nielsen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 44, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 44, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-09 tilføjes Legale ejere: Ditmer Family ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-10-09 fjernes Legale ejere: DITMER INVEST ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: DITMER INVEST ApS, ESOLUT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-08-14 fjernes Legale ejere: DITMER INVEST ApS, ESOLUT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Ditmer Sørensen, Johan Bitsch Nielsen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-08-14 fjernes Reelle ejere: Morten Ditmer Sørensen, Johan Bitsch Nielsen (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-06-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Lysgård Madsen (formand) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-06-18 fjernes Bestyrelse: Morten Ditmer Sørensen (formand) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 tilføjes Direktion: Morten Ditmer Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-06-19 fjernes Direktion: Johan Bitsch Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-03-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 tilføjes Bestyrelse: Ole Lysgård Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-15 fjernes Bestyrelse: Knud Erhardt Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-11 tilføjes Legale ejere: DITMER INVEST ApS, ESOLUT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2017-12-11 fjernes Legale ejere: KNUD JENSEN HOLDING UNLIMITED ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-10 fjernes Legale ejere: DITMER INVEST ApS, ESOLUT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-11 fjernes Reelle ejere: Knud Erhardt Jensen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 44, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-11-08 tilføjes Bestyrelse: Knud Erhardt Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-11-08 tilføjes Binavne: Ditmer Group A/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Direktion: Johan Bitsch Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 594.000,00 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Legale ejere: DITMER INVEST ApS, ESOLUT HOLDING ApS, KNUD JENSEN HOLDING UNLIMITED ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-08 tilføjes Navne: Ny Ditmer Group A/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Reelle ejere: Knud Erhardt Jensen, Morten Ditmer Sørensen, Johan Bitsch Nielsen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Vedtægter: 2017-11-08 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-22)