Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Sølund Vadum Invest ApS (CVR 38055690) | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | 24.11.2017 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S (CVR 31493129) | NORMAL | 30.06.2023 | 50,00-66,66% | 100,00 % |
Jacob Arvin Holding ApS (CVR 38435337) | NORMAL | 15.08.2019 | 15,00-19,99% | 0,00 % |
Claus Arvin Holding ApS (CVR 38435442) | NORMAL | 15.08.2019 | 15,00-19,99% | 0,00 % |
Christina Yau Arvin Holding ApS (CVR 39999862) | NORMAL | 15.08.2019 | 15,00-19,99% | 0,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Marvin Holding ApS (CVR 37937630) | 15.08.2019 | 30.06.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S (CVR 31493129) | 15.08.2019 | 29.06.2023 | 20,00-24,99% | 66,67 % |
Sølund Vadum Invest ApS (CVR 38055690) | 24.11.2017 | 15.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |