Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Schwarz Group Trade & Consult IVS. (offentliggjort 2019-11-30)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Pergolavej 19, 2830 Virum (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-15 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: schwarzdk@gmail.com (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Legale ejere: Henrik Schwarz (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Navne: Schwarz Group Holding IVS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Stiftere: Henrik Schwarz (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-12-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-27 Statstidende Dekret
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 fjernes Direktion: Henrik Schwarz (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pergolavej 19, 2830 Virum (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Direktion: Henrik Schwarz (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-11-15 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at eje andre virksomheder helt eller delvist og at agere holdingselskab for disse selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-15 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: schwarzdk@gmail.com (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: Henrik Schwarz (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Navne: Schwarz Group Holding IVS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Stiftere: Henrik Schwarz (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af den Adm. Direktør (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-11-15 tilføjes Vedtægter: 2017-11-15 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)