Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michelle Lindhardt Jensen | 23.11.2017 | 21.11.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Birk Andersen | 06.08.2019 | 21.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bjerre Kusk | 26.07.2019 | 21.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Junker Dirksen | 07.03.2018 | 21.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michelle Lindhardt Jensen | 23.11.2017 | 21.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Møller Thomsen | 23.11.2017 | 21.11.2019 | formand |
Susanne Lundgaard Poulsen | 23.11.2017 | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |