Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Kofoed Thomsen Neigård | 29.02.2020 | 22.08.2022 | direktør |
Morten Stig Kristensen | 04.12.2018 | 22.08.2022 | adm. dir |
Sebastian Byskov Bertelsen | 04.12.2018 | 29.02.2020 | direktør |
Morten Stig Kristensen | 23.11.2017 | 27.11.2018 | adm. dir |
Asger Kofoed Thomsen Neigård | 23.11.2017 | 27.11.2018 | direktør |
Sebastian Byskov Bertelsen | 23.11.2017 | 27.11.2018 | direktør |