Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Legale ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2022-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Næsted Overgaard (formand) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Direktion: Lasse Nørremark Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 Statstidende Dekret
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Bestyrelse: Katia Knipschildt Østergaard Neumann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Næsted Overgaard (formand) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Simon Gad Andresen (direktør) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-06-23 fjernes Legale ejere: LNO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 96.880,00 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-17 tilføjes Vedtægter: 2021-06-17 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 85.597,00 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Legale ejere: LNO HOLDING ApS, Investa Holding ApS, Calcitrant Pila Holding ApS, Nordiv Holding ApS (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-01-03 fjernes Legale ejere: Calcitrant Pila Holding ApS, Investa Holding ApS, Nordiv Holding ApS, LNO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-04 tilføjes Reelle ejere: Lasse Nørremark Kristensen, Simon Gad Andresen (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-01-03 fjernes Reelle ejere: Lasse Nørremark Kristensen, Simon Gad Andresen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-01-04 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lasse@barma.dk (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Kontaktoplysninger: simon@barma.dk (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-27 tilføjes Legale ejere: Nordiv Holding ApS, LNO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 84.890,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-07-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-07-17 tilføjes Vedtægter: 2020-07-17 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-06-25 tilføjes Direktion: Lasse Nørremark Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-06-25 fjernes Direktion: Henrik Herløv Harmsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-02-29 tilføjes Direktion: Henrik Herløv Harmsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-02-29 fjernes Direktion: Lasse Nørremark Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-10-24 fjernes Direktion: Simon Gad Andresen (direktør) (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr. Wærums Gade 8, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: simon@barma.dk (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: lassenoerremark@gmail.com (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-07 fjernes Legale ejere: Lasse Nørremark Kristensen, Simon Gad Andresen (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Simon Gad Andresen (direktør) (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.645,00 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Simon Gad Andresen, Investa Holding ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Simon Gad Andresen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2017-11-27 tilføjes Legale ejere: Calcitrant Pila Holding ApS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-11-26 fjernes Legale ejere: Calcitrant Pila Holding ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-24 tilføjes Legale ejere: Calcitrant Pila Holding ApS, Lasse Nørremark Kristensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Lasse Nørremark Kristensen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-11-26 fjernes Reelle ejere: Lasse Nørremark Kristensen (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2017-11-24 tilføjes Reelle ejere: Lasse Nørremark Kristensen (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. Wærums Gade 8, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-11-24 tilføjes Direktion: Lasse Nørremark Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Konsulent bistand, producere uddannelesmatrialer, udvikle software og marketing virksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-24 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: lassenoerremark@gmail.com (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-11-24 tilføjes Navne: BarMa ApS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Stiftere: Calcitrant Pila Holding ApS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-09)