Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Helstrupvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 1, 7400 Herning (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS. (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-01-15 tilføjes Direktion: Thomas Brandt Overgaard (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-01-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Thomas Brandt Overgaard (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 1, 7400 Herning (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-11-16 tilføjes Direktion: Thomas Brandt Overgaard (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-11-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at udøve virksomhed med besiddelse af kapitalandele samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-16 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas110588@hotmail.com (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Brandt Overgaard (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2017-11-16 tilføjes Navne: Holdingselskabet Thomas Overgaard APS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Reelle ejere: Thomas Brandt Overgaard (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2017-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Stiftere: Thomas Brandt Overgaard (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-11-16 tilføjes Vedtægter: 2017-11-16 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)