Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Binavne: Spisehuset Brede ApS, Restaurant Smör ApS, Høkeren i Brede ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Navne: Natmus by Madkastellet ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 fjernes Navne: Smör by Madkastellet ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Vedtægter: 2021-07-05 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Jens Junert (direktør) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-06-01 tilføjes Direktion: Martine Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 tilføjes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-06-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Jens Junert (direktør) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: martine@madkastellet.dk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: MK FOODS ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Junert, Rasmus Pors (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-11-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restauranten samt eventdelen på Nationalmuseet (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Hjemmeside: www.madkastellet.dk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Navne: Smör by Madkastellet ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Stiftere: MK FOODS ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-11-24)