Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Regnskabs år | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-20 tilføjes Binavne: Nordstjerne Rejser ApS (offentliggjort 2024-01-20)
Den 2024-01-19 fjernes Binavne: Københavns Rejser ApS (offentliggjort 2024-01-20)
Den 2024-01-20 tilføjes Vedtægter: 2024-01-20 (offentliggjort 2024-01-20)
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 190.000,00 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-17 tilføjes Vedtægter: 2022-06-17 (offentliggjort 2024-01-20)
Den 2022-05-30 tilføjes Binavne: Ski & Fjeld ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 tilføjes Vedtægter: 2022-05-30 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-08 tilføjes Binavne: Københavns Rejser ApS, Svitzer Consulting ApS (offentliggjort 2024-01-20)
Den 2021-06-07 fjernes Binavne: Københavns Rejser IVS, Svitzer Consulting IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-06-04 tilføjes Navne: Skilejrskole.dk ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 fjernes Navne: Skilejrskole.dk IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-04 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Binavne: Svitzer Consulting IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-09-01 tilføjes Vedtægter: 2020-09-01 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-17 tilføjes Binavne: Københavns Rejser IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-06-17 tilføjes Hjemmeside: www.skilejrskole.dk (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skilejrskole.dk (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Vedtægter: 2020-06-17 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-08-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Vedtægter: 2018-01-25 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2017-12-23 tilføjes Reelle ejere: Frederik Hallengren Svitzer (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Frederik Hallengren Svitzer (direktør) (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af færdigpakkede skirejser til det norske vinterfjeld for skole- og ungdomsgrupper samt undervisning heraf. Endvidere anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-23 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Legale ejere: Frederik Hallengren Svitzer (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Navne: Skilejrskole.dk IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Stiftere: Frederik Hallengren Svitzer (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-24)