Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Direktion | Kapital | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Navne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøhaven 4, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 28, 1112 København K (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jk@3sfinans.dk (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@proticagroup.com (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-02 fjernes Hjemmeside: www.proticagroup.com (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-28 fjernes Direktion: Peter Borre Møller (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-18 tilføjes Direktion: Jens Kyhnæb (direktør) (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 28, 1112 København K (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Hjemmeside: www.proticagroup.com (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-09-29 fjernes Hjemmeside: www.atz-administration.dk (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proticagroup.com (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@atz-administration.dk (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 tilføjes Legale ejere: BoligInvest København - Rødovre A/S (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 fjernes Legale ejere: Ejendomsudviklingsselskabet Højnæsvej 65 ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 fjernes Reelle ejere: Peter Borre Møller, Eskild Ebbesen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2021-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Hjemmeside: www.atz-administration.dk (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2021-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@atz-administration.dk (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-05-11 fjernes Direktion: Eskild Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-08-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Højnæsvej 65 Aps (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-30 fjernes Navne: Højnæsvej 65 Aps (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-31 tilføjes Vedtægter: 2019-01-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Auroravej 72, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-23 tilføjes Direktion: Eskild Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-01-23 fjernes Direktion: Thomas Kristian Vergo Olkjær (direktør) (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-23 tilføjes Legale ejere: Ejendomsudviklingsselskabet Højnæsvej 65 ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-23 fjernes Legale ejere: A.M. KRISTENSEN HOLDING ApS, TKVO-CONSULT ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Borre Møller, Eskild Ebbesen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-23 fjernes Reelle ejere: Thomas Kristian Vergo Olkjær, Anders Metz Maegaard Kristensen (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auroravej 72, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 29, 5. tv., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-07-02 tilføjes Direktion: Thomas Kristian Vergo Olkjær (direktør) (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-07-02 fjernes Direktion: Lars Vinther Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-02 tilføjes Vedtægter: 2018-07-02 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: A.M. KRISTENSEN HOLDING ApS, TKVO-CONSULT ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: LVM ApS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kristian Vergo Olkjær, Anders Metz Maegaard Kristensen (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: Lars Vinther Mikkelsen (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-02-08 tilføjes Reelle ejere: Lars Vinther Mikkelsen (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 29, 5. tv., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Direktion: Lars Vinther Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udleje ejendomme. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-22 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Legale ejere: LVM ApS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-22 tilføjes Navne: Højnæsvej 65 Aps (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2017-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Stiftere: LVM ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-22 tilføjes Vedtægter: 2017-11-22 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-24)