Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rye Byvej 7, 4281 Gørlev (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-23 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Hjemmeside: Svex.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Hovedbranche: Skorstensfejning (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: skorstenexperten@gmail.com (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Legale ejere: Morten Konstmann Drifte, Casper Kastrup (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Navne: Skorstens- og ventilationsexperten ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Reelle ejere: Morten Konstmann Drifte, Casper Kastrup (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Stiftere: Morten Konstmann Drifte, Casper Kastrup (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-02 Statstidende Dekret
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-28 fjernes Direktion: Morten Konstmann Drifte (direktør) (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rye Byvej 7, 4281 Gørlev (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rye Byvej 7, 4281 Gørlev (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-06 tilføjes Hjemmeside: Svex.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: skorstenexperten@gmail.com (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-08-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rye Byvej 7, 4281 Gørlev (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Morten Konstmann Drifte (direktør) (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre skorstensfejerarbejde, rens af ildsteder, renovering af skorstene samt hermed forbundet arbejde, samt at foretage investering. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-23 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Hovedbranche: Skorstensfejning (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Legale ejere: Morten Konstmann Drifte, Casper Kastrup (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Navne: Skorstens- og ventilationsexperten ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Konstmann Drifte, Casper Kastrup (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Stiftere: Morten Konstmann Drifte, Casper Kastrup (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-23)