Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-06 tilføjes Vedtægter: 2024-04-06 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Taastrup Østerparken. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2024-04-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: HR CONSULTING ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Sydfyn Estate ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-14 tilføjes Direktion: Rasmus Mühlebach (direktør) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-14 fjernes Direktion: Martin Kibsgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: Sydfyn Estate ApS, Larsen & Jespersen Ejendomme ApS, Anne Harboe Hoelgaard, Rasmus Mühlebach, K. B. S. HOLDING A/S, KSG HOLDING ApS, ACCURATI ApS, JESPER KOLIND LASSEN HOLDING ApS, BALTIC FOOD ApS, TM GRUPPEN,TALENT MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: BLUE CAPITAL A/S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Martin Kibsgaard Jensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Martin Kibsgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Taastrup, Østerparken. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-23 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Legale ejere: BLUE CAPITAL A/S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-11-23 tilføjes Navne: Taastrup, Østerparken Komplementar ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Reelle ejere: Martin Kibsgaard Jensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Stiftere: BLUE CAPITAL A/S (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-24)