Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsvej 143, 2830 Virum (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Teknikerbyen 5, 2., 2830 Virum (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 tilføjes Direktion: Mette Modvig Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-25 fjernes Direktion: Mette Modvig Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Navne: Vendapto ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-25 fjernes Navne: Vendapto IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Vedtægter: 2021-01-26 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 fjernes Bestyrelse: Martin Modvig Stausbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikerbyen 5, 2., 2830 Virum (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2020-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-02 tilføjes Vedtægter: 2019-09-02 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-09-02 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsvej 143, 2830 Virum (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsvej 143, 2830 Virum (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 12, 5. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@vendapto.com (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: vendapto@mail.com (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Modvig Nielsen, Martin Modvig Stausbøll (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 12, 5. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-11-23 tilføjes Bestyrelse: Martin Modvig Stausbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Mette Modvig Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge hostede webapplikationer til virksomheder, organisationer og netværk samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-23 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Hjemmeside: www.vendapto.com (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: vendapto@mail.com (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-11-23 tilføjes Legale ejere: STAU Holding ApS, MOVIN Holding ApS (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Navne: Vendapto IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Stiftere: STAU Holding ApS, MOVIN Holding ApS (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-23)