Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnsonsvej 45, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-22 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Legale ejere: Daniel Regner Jacobsen (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Navne: Daniel Regner Jacobsen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Reelle ejere: Daniel Regner Jacobsen (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Stiftere: Daniel Regner Jacobsen (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Powergun ApS. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2018-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Jakobsen & Jacobsen Bilsyn ApS. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2021-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-12-11 Statstidende Dekret
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Daniel Regner Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnsonsvej 45, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnsonsvej 45, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnsonsvej 45, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjelmsgade 7, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjelmsgade 7, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-22 tilføjes Direktion: Daniel Regner Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holding selskab. (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-22 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Legale ejere: Daniel Regner Jacobsen (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Navne: Daniel Regner Jacobsen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Reelle ejere: Daniel Regner Jacobsen (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Stiftere: Daniel Regner Jacobsen (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-11-22 tilføjes Vedtægter: 2017-11-22 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)