Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 tilføjes Binavne: STEP Motorsport ApS, QBIC ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-13 fjernes Binavne: STEP Sports Management ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-07 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-06 fjernes Bibranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-07 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-08-06 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-07 tilføjes Navne: STEP Sports Management ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-06 fjernes Navne: QBIC Reklame ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-07 tilføjes Vedtægter: 2023-08-07 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Binavne: STEP Sports Management ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: QBIC Reklame ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2021-06-29 fjernes Navne: QBIC Reklame IVS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Binavne: STEP Sports Management IvS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-04-27 tilføjes Bibranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-04-27 tilføjes Vedtægter: 2021-04-27 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-04-25 tilføjes Binavne: STEP Sports Management IvS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 3, 7600 Struer (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 21, 2., 7600 Struer (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-10-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 21, 2., 7600 Struer (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Direktion: Morten Dons (direktør) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge marketingydelser og reklameartikler (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-20 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@qbic.nu (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Legale ejere: Morten Dons (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-20 tilføjes Navne: QBIC Reklame IVS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2017-11-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Dons (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Stiftere: Morten Dons (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2017-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2017-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-23)