Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 tilføjes Binavne: MOVIN Consulting ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Navne: MOVIN Holding ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-25 fjernes Navne: Modvig Holdings IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Vedtægter: 2021-01-26 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vendapto ApS. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 10, 2. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerød Park 11, 1. 15., 2840 Holte (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-09-01 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerød Park 11, 1. 15., 2840 Holte (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2018-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 12, 5. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Modvig Nielsen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 12, 5. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-11-21 tilføjes Direktion: Mette Modvig Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Formål: Virksomheden har til formål at yde konsulentbistand inden for IT området, samt investeringer inden for IT/Tech området. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-21 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mettemodvig@outlook.com (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Legale ejere: Mette Modvig Nielsen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-21 tilføjes Navne: Modvig Holdings IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-21 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-11-21 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-11-21 tilføjes Stiftere: Mette Modvig Nielsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Vedtægter: 2017-11-21 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-21)