Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-15 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Legale ejere: Jytte Marie Jensen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Navne: Hg Entreprise, Horsens IVS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Reelle ejere: Jytte Marie Jensen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Stiftere: Jm Holding, Horsens IVS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-15 Statstidende Dekret
Den 2019-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-08-25 fjernes Direktion: Jytte Marie Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 147, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 147, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Direktion: Jytte Marie Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med montering af gasbeton og lignende murerarbejde og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-15 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: Jytte Marie Jensen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Navne: Hg Entreprise, Horsens IVS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Jytte Marie Jensen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Stiftere: Jm Holding, Horsens IVS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-11-15 tilføjes Vedtægter: 2017-11-15 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)