Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Direktion | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 tilføjes Bestyrelse: Harald Kirketerp-Møller (formand) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-04-12 fjernes Bestyrelse: Jørn Aakær Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 fjernes Legale ejere: EJ 20.11.2020 A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-02 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-03)
Den 2018-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jandamsted@gmail.com (offentliggjort 2018-03-03)
Den 2017-11-21 tilføjes Bestyrelse: Jørn Aakær Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2017-11-21 tilføjes Direktion: Jan Damsted (direktør) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Legale ejere: EJ 20.11.2020 A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-11-19 tilføjes Legale ejere: Karl Ejnar Rindebæk, Michael Egeberg Rasmussen, Søren Broby Andersen, Vester Hæsinge Maskinstation ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 5672 Broby (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed, der skal sikre indkøbsmuligheder for borgere i Vester Hæsinge, Sandholts Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-21 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Navne: VHE Invest ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Stiftere: Peter Weber Hansen, Jan Damsted, EJ 20.11.2020 A/S (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Vedtægter: 2017-11-19 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-21)