Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egense Hjørnet 10, 9280 Storvorde (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsmestervej 39, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MATCHMIND A/S. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Navne: Heslop Aps (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-10 fjernes Navne: Heslop IVS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-23 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Anders Heslop Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Anders Heslop Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsmestervej 39, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2017-11-20 tilføjes Direktion: Anders Heslop Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med holding og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-20 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Legale ejere: Anders Heslop Christensen (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-11-20 tilføjes Navne: Heslop IVS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-11-20 tilføjes Reelle ejere: Anders Heslop Christensen (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Stiftere: Anders Heslop Christensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)