Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Boxstation ApS. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 9, 2. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 3. mf., 1264 København K (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 3. mf., 1264 København K (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 3. mf., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 3. mf., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 3. mf., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 3. mf., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-11-17 tilføjes Direktion: Carsten Dyrup Revsbech (direktør) (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings og holding virksomhed samt tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-17 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Legale ejere: Carsten Dyrup Revsbech (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-17 tilføjes Navne: C Dyrup Holding ApS (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Reelle ejere: Carsten Dyrup Revsbech (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Stiftere: Carsten Dyrup Revsbech (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Vedtægter: 2017-11-17 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-19)