Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde konsulentbistand og hertil relaterede aktiviteter. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-29 tilføjes Vedtægter: 2024-04-29 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2017-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SolarSupply-DK ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2023-11-21 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 tilføjes Navne: DN Holding Vissenbjerg ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-06 fjernes Navne: DN Holding Vissenbjerg IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrænten 4, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Direktion: Dan Bjørn Nørregaard (direktør) (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-15 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: Dan Bjørn Nørregaard (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Navne: DN Holding Vissenbjerg IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Dan Bjørn Nørregaard (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Stiftere: Dan Bjørn Nørregaard (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-15 tilføjes Vedtægter: 2017-11-15 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-19)