Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Peter Pfeiffer | 13.09.2018 | 15.02.2019 | direktør |
Leif Nielsen | 29.08.2018 | 13.09.2018 | direktør |
Rasmus Peter Pfeiffer | 08.05.2018 | 29.08.2018 | direktør |
Viktoria Alexandra Winther | 10.04.2018 | 08.05.2018 | direktør |
Leif Nielsen | 17.11.2017 | 10.04.2018 | direktør |
Klaus Garde Nielsen | 16.11.2017 | 17.11.2017 | direktør |