Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Tosti Nielsen(virk.: 20) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Kristian Lautrup-Nielsen(virk.: 26) Bestyrelsesmedlem | 3,85 % | 3,85 % | 3,85 % | 7,69 % |
Herbert Michael Nathan(virk.: 33) Bestyrelsesmedlem | 6,06 % | 6,06 % | 6,06 % | 6,06 % |
Esben Dissing-Immerkær(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 11,11 % | 22,22 % |
Jesper Højberg Christensen(virk.: 57) Bestyrelsesmedlem | 3,51 % | 3,51 % | 3,51 % | 5,26 % |
Hans Jørgen Juncker(virk.: 19) Formand | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 21,05 % |
Thomas Reenberg(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 13,64 % |
Mikael Kristian Vest(virk.: 42) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 2,38 % | 14,29 % |
Ulrik Laustsen(virk.: 22) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,80 % | 3,60 % | 4,40 % | 9,60 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Jørgen Juncker | 12.06.1984 | Toftevej 18, 3060 Espergærde |
Thomas Reenberg | 01.06.2000 | Dyssebakken 5, 2900 Hellerup |
Kim Tosti Nielsen | 07.11.2011 | Lindevangsvej 38, 2950 Vedbæk |
Esben Dissing-Immerkær | 21.12.2011 | Biskop Monrads Vej 5, 2830 Virum |
Jesper Højberg Christensen | 27.09.2012 | Gammel Kongevej 27, 1610 København V |
Ulrik Laustsen | 24.06.2013 | Almevej 8, 2900 Hellerup |
Kristian Lautrup-Nielsen | 01.11.2013 | Adolphsvej 56, 2820 Gentofte |
Mikael Kristian Vest | 02.09.2019 | Torvegade 18, 1400 København K |
Herbert Michael Nathan | 01.06.2020 | Upsalagade 20A, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
H.J. JUNCKER HOLDING A/S | 14802584 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
iAngels Invest Holding 1 A/S | 39091097 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
iAngels Invest Holding 2 A/S | 39090732 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
iAngels Invest Holding 2 A/S. |
Sidst opdateret den 16.11.2017 og angivet som gældende fra 10.11.2017 (2519 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Iana Sokol Permanent Make-Up Studio | 39718820 |
IAN BAZAR ApS | 39663805 |
Ian Dalsgaard | 28126107 |
iAngels Invest Holding 1 A/S | 39091097 |
iAngels Invest Holding 2 A/S | 39090732 |
Ian Holding EP12 IVS | 39577909 |
Ian Isak Film | 35565434 |
Ian Levesen | 41127643 |
Ian Mahaffy Industrial Design ApS | 38075306 |
IANM I ApS | 35414045 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Tosti Nielsen(virk.: 20) Dir., Bestyrelsesmedlem | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Kristian Lautrup-Nielsen(virk.: 26) Bestyrelsesmedlem | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Herbert Michael Nathan(virk.: 33) Bestyrelsesmedlem | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 |
Esben Dissing-Immerkær(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jesper Højberg Christensen(virk.: 57) Bestyrelsesmedlem | 35 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 |
Hans Jørgen Juncker(virk.: 19) Formand | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Thomas Reenberg(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Mikael Kristian Vest(virk.: 42) Bestyrelsesmedlem | 31 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Ulrik Laustsen(virk.: 22) Stiftere | 12 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 2 % | 9 % | 26 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Tosti Nielsen(virk.: 20) Dir., Bestyrelsesmedlem | 17 | 6 | 1 | 3 |
Kristian Lautrup-Nielsen(virk.: 26) Bestyrelsesmedlem | 24 | 13 | 1 | 7 |
Herbert Michael Nathan(virk.: 33) Bestyrelsesmedlem | 26 | 11 | 1 | 13 |
Esben Dissing-Immerkær(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 6 | 3 | 1 | 3 |
Jesper Højberg Christensen(virk.: 57) Bestyrelsesmedlem | 47 | 14 | 2 | 17 |
Hans Jørgen Juncker(virk.: 19) Formand | 16 | 10 | 0 | 6 |
Thomas Reenberg(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 15 | 9 | 0 | 3 |
Mikael Kristian Vest(virk.: 42) Bestyrelsesmedlem | 38 | 6 | 0 | 7 |
Ulrik Laustsen(virk.: 22) Stiftere | 3 | 1 | 0 | 21 |
Sum | 192 | 73 | 6 | 80 |
Pct. | 55 % | 21 % | 2 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |