Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Dekret | Revisor | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodshøj 3, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-15 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Navne: ATB Byg ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Reelle ejere: Anders Thorup Buus (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Stiftere: Anders Thorup Buus (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: ATB INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2019-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 fjernes Direktion: Anders Thorup Buus (direktør) (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 Statstidende Dekret
Den 2019-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2019-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: ATB INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: Anders Thorup Buus (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: Anders Thorup Buus (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Anders Thorup Buus (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-28 fjernes Reelle ejere: Anders Thorup Buus (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Thorup Buus (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodshøj 3, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Direktion: Anders Thorup Buus (direktør) (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2017-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrerforretning samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-15 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Navne: ATB Byg ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2017-11-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2017-11-15 tilføjes Stiftere: Anders Thorup Buus (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2017-11-15 tilføjes Vedtægter: 2017-11-15 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-30)