Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-05 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-05 fjernes Revisor: Status Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2017-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Træfolk ApS. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Træfolk ApS. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Træfolk ApS. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Træfolk ApS. (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Træfolk ApS. (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2023-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 tilføjes Revisor: Status Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-03 tilføjes Navne: Reinholt Holding ApS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-02 fjernes Navne: Reinholt Holding IVS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-03 tilføjes Vedtægter: 2020-06-03 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Brian Reinholt (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-31 fjernes Legale ejere: Brian Reinholt (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2019-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 59, 8721 Daugård (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 59, 8721 Daugård (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 59, 8721 Daugård (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 59, 8721 Daugård (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 59, 8721 Daugård (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Direktion: Brian Reinholt (direktør) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i virksomheder og investering i øvrigt. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-16 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 38.000,00 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Legale ejere: Brian Reinholt (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2017-11-16 tilføjes Navne: Reinholt Holding IVS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2017-11-16 tilføjes Reelle ejere: Brian Reinholt (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2017-11-16 tilføjes Stiftere: Brian Reinholt (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Vedtægter: 2017-11-16 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-16)