Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Revision fravalgt | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2018-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet MacMann Berg ApS. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: MacMann Berg P/S. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: MacMann Berg Properties ApS. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet MacMann Berg ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MacMann Berg P/S. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet MacMann Berg ApS. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MacMann Berg P/S. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet MacMann Berg ApS. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MacMann Berg P/S. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: CONETHICA ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Navne: CONETHICA IVS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronkærgårdsvej 304, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Direktion: Thomas Chester Monefeldt Specht (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed samt virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-14 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Legale ejere: Thomas Chester Monefeldt Specht (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-14 tilføjes Navne: CONETHICA IVS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-11-14 tilføjes Reelle ejere: Thomas Chester Monefeldt Specht (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-11-14 tilføjes Stiftere: Thomas Chester Monefeldt Specht (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 tilføjes Vedtægter: 2017-11-14 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-15)