Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Højby Hansen | 08.11.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Debbie Hansen | 26.10.2022 | 06.09.2023 | direktør |
Thomas Peter Ludvigsen | 13.03.2019 | 26.10.2022 | adm. dir |
Bo Warner | 15.11.2017 | 13.03.2019 | adm. dir |
Bo Holm Hansen | 15.11.2017 | 13.03.2019 | direktør |