Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holebækvej 2, 5871 Frørup (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-14 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: T.oversoe@oversoe.dk (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: Rita Oversø Utnes (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Navne: Twin Nord IVS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Rita Oversø Utnes (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Stiftere: Rita Oversø Utnes (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Rita Oversø Utnes (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holebækvej 2, 5871 Frørup (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Direktion: Rita Oversø Utnes (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2017-11-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med afvikling af kurser og konferencer for byggebranchen, samt dekoration, renovering af butikker, salg og opsætning af butiksinventar og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-14 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: T.oversoe@oversoe.dk (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Legale ejere: Rita Oversø Utnes (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Navne: Twin Nord IVS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Reelle ejere: Rita Oversø Utnes (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Stiftere: Rita Oversø Utnes (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2017-11-14 tilføjes Vedtægter: 2017-11-14 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)