Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Skou | 12.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Skou | 23.02.2023 | 12.12.2023 | direktør |
Lars Skou | 14.11.2017 | 11.12.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Amalie Juel Maglehøj | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Thøisen | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Robert Brink | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Skou | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mette Skou Ravn | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skou | 12.12.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Bagge Skou | 12.12.2023 | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Philip Kristoffersen Skou | 12.12.2023 | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Natasja Skou | 12.12.2023 | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Ravn | 12.12.2023 | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |