Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Dekret | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Room8 Retail ApS. (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-14 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Legale ejere: HENRIK STEEN HOLDING ApS, Lars Ibsen Elbæk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Navne: Handelskompagniet af 2018 A/S (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Reelle ejere: Henrik Steen Jensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Stiftere: HENRIK STEEN HOLDING ApS, Elbæk IVS, Adelgaard Holding ApS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-10-02 fjernes Legale ejere: Adelgaard Holding ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-31 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-14 fjernes Bestyrelse: Lars Ibsen Elbæk (formand) (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-14 fjernes Direktion: Jørgen Adelgaard (direktør) (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-05-16 Statstidende Dekret
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2018-12-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: Lars Ibsen Elbæk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Elbæk IVS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2017-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kunnerupvej 115, 8361 Hasselager (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kunnerupvej 115, 8361 Hasselager (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Ibsen Elbæk (formand) (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2017-11-14 tilføjes Direktion: Jørgen Adelgaard (direktør) (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2017-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af møbler, gardiner og interiør. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-14 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Legale ejere: Elbæk IVS, Adelgaard Holding ApS, HENRIK STEEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-11-14 tilføjes Navne: Handelskompagniet af 2018 A/S (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Reelle ejere: Henrik Steen Jensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-11-14 tilføjes Stiftere: HENRIK STEEN HOLDING ApS, Elbæk IVS, Adelgaard Holding ApS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2017-11-14 tilføjes Vedtægter: 2017-11-14 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-17)