Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frank Hansen | 15.11.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Thomsen | 15.11.2017 | 15.05.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Camilla Sindahl Hougaard | 13.09.2021 | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frank Hansen | 15.05.2019 | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Allan Thomsen | 15.05.2019 | 04.05.2022 | formand |
Frederik Raunholt Cordsen Nielsen | 15.05.2019 | 13.09.2021 | bestyrelsesmedlem |