Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-13 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Legale ejere: Claus Mitchell Andersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Navne: Mitchell Byg IVS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Reelle ejere: Claus Mitchell Andersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Stiftere: Claus Mitchell Andersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2022-01-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-12-04 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-11-05 Statstidende Dekret
Den 2019-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2019-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Claus Mitchell Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Direktion: Claus Mitchell Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-13 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive virksomhed indenfor arbejde med montering af køkkener og gulve, samt al virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-13 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Legale ejere: Claus Mitchell Andersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Navne: Mitchell Byg IVS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Reelle ejere: Claus Mitchell Andersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Stiftere: Claus Mitchell Andersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-11-13 tilføjes Vedtægter: 2017-11-13 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-14)