Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 65, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Direktion: Eva Kirstine Brünnich (direktør) (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-10 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Legale ejere: Eva Kirstine Brünnich (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Navne: EKB Holding ApS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes ObligatoriskEmail: eva.brunnich@gmail.com (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Reelle ejere: Eva Kirstine Brünnich (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Stiftere: Eva Kirstine Brünnich (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-15 tilføjes ObligatoriskEmail: eva.brunnich@gmail.com (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 65, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Direktion: Eva Kirstine Brünnich (direktør) (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-10 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Legale ejere: Eva Kirstine Brünnich (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Navne: EKB Holding ApS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Reelle ejere: Eva Kirstine Brünnich (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Stiftere: Eva Kirstine Brünnich (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Vedtægter: 2017-11-10 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TN Communications & PR ApS. (offentliggjort 2019-03-12)