Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bibranche | xbrl | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BERGSØE 2 HOLDING A/S. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GREENGATE HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2022-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BERGSØE 2 HOLDING A/S. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2024-03-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 781, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Bestyrelse: Gitte Løvgren Larsen (formand) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Direktion: Jesper Bjørn Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalinteresser og anden efter bestyrelsens skøn lignende virksomhed. (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Legale ejere: Jesper Bjørn Christiansen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-10-30 tilføjes Navne: Hambros Holding A/S (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bjørn Christiansen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-10-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-10-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Vedtægter: 2017-10-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-10)