Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Piv Bernth | 10.11.2017 | adm. dir |
Lars Christian Hermann | 10.11.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Geoffrey John Ling | 16.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Piv Bernth | 18.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Perrin | 18.02.2021 | formand |
Ruth Ann Berry | 04.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Hermann | 10.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Duncan Thurston Russell Walker | 18.02.2021 | 16.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Duncan Thurston Russell Walker | 05.03.2018 | 17.02.2021 | suppleant |
Piv Bernth | 10.11.2017 | 17.02.2021 | formand |