Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Vedtægter |
Den 2017-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WODS IvS. (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2019-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 36, 2., 1401 København K (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-09 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Kontaktoplysninger: dorthehummel@me.com (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Legale ejere: Dorthe Hummel (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Navne: DOHU 2017 Ivs (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Stiftere: Dorthe Hummel (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-10-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-23 Statstidende Dekret
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Dorthe Hummel (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 36, 2., 1401 København K (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Direktion: Dorthe Hummel (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-11-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-09 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: dorthehummel@me.com (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Legale ejere: Dorthe Hummel (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Navne: DOHU 2017 Ivs (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Stiftere: Dorthe Hummel (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-11-09 tilføjes Vedtægter: 2017-11-09 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)