Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Vinther Jørgensen | 09.09.2019 | 31.01.2023 | direktør |
Jesper Barslund Jacobsen | 01.01.2018 | 09.09.2019 | direktør |
Martin Romvig | 02.11.2017 | 01.01.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Flyger Pejstrup | 09.09.2022 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Platz | 09.09.2019 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Barslund Jacobsen | 09.09.2019 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Duedahl | 09.09.2019 | 31.01.2023 | formand |
Christian Greve | 11.06.2019 | 31.01.2023 | næstformand |
Hanne Bæk Olsen | 08.05.2019 | 09.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Romvig | 01.01.2018 | 09.09.2019 | formand |
Christian Greve | 01.01.2018 | 10.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Arne Bo Larsen | 01.01.2018 | 08.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Larsen | 01.01.2018 | 08.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørn Justesen | 01.01.2018 | 08.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Skytte Pedersen | 01.01.2018 | 08.05.2019 | næstformand |
Bent Kristensen | 02.11.2017 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Barslund Jacobsen | 02.11.2017 | 01.01.2018 | formand |
Hideo Sawahata | 02.11.2017 | 01.01.2018 | næstformand |