Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-07 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 50, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-09-21 tilføjes Bestyrelse: Lotte Boris Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-09-21 fjernes Bestyrelse: Simon Trolle Markussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-09-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Bestyrelse: Simon Trolle Markussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2018-10-31 fjernes Bestyrelse: Dorte Roloff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: Anders Lykø Hansen, Troels Wenzel Østergaard, ANDERS LYKØ ApS, BIRKEBLOMST ApS (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: Dorte Roloff ApS, Anders Lykø Hansen, Troels Wenzel Østergaard (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-30 fjernes Legale ejere: ANDERS LYKØ ApS, BIRKEBLOMST ApS (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Anders Lykø Hansen, Troels Wenzel Østergaard (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-31 fjernes Reelle ejere: Dorte Roloff (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-30 fjernes Reelle ejere: Anders Lykø Hansen, Troels Wenzel Østergaard (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsborgvej 29, 2. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsborgvej 29, 2. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-11-01 tilføjes Bestyrelse: Dorte Roloff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-11-01 tilføjes Binavne: madebyhumans A/S, madebyhuman A/S, made by human A/S (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Anders Lykø Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: ANDERS LYKØ ApS, BIRKEBLOMST ApS, Dorte Roloff ApS (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: made by humans A/S (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Lykø Hansen, Troels Wenzel Østergaard, Dorte Roloff (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Stiftere: Dorte Roloff ApS, BIRKEBLOMST ApS, ANDERS LYKØ ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-09)